*Exonerado no dia 23/04/2019* Diretor, Renan Mendes Gaya Lopes dos Santos publicado 11/02/2019 16h07 Agenda
*Exonerado no dia 23/12/2019* Diretor do Departamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Igor Vilas Boas de Freitas publicado 12/02/2019 12h25 Agenda
*Exonerado no dia 29/01/2020* Secretário de Previdência, Leonardo José Rolim Guimarães publicado 04/02/2019 15h34 Agenda
*Exonerado no dia 30/04/2019* Diretor de Programa, Sergio Ricardo Calderini Rosa publicado 06/02/2019 20h33 Agenda
*Exonerado no dia 30/08/2019* Subsecretário-geral da Secretaria Especial da Receita Federal, Joao Paulo Ramos Fachada Martins da Silva publicado 06/02/2019 17h53 Agenda
*Exonerado* Secretário Especial Adjunto, Gustavo Henrique Moreira Montezano publicado 11/02/2019 10h02 Agenda
Agenda do Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Gleisson Cardoso Rubin publicado 30/06/2016 16h55 Agenda
Assessor Especial de Controle Interno, Rodrigo Fontenelle de Araujo Miranda publicado 20/04/2016 13h27 Agenda
Assessor Especial para Assuntos Parlamentares, Rodrigo Lamego de Teixeira Soares publicado 20/02/2018 19h18 Agenda