* Exonerado dia 13/12/2019 * Diretor de Programa, Vinicius Augusto Nunes Pecora publicado 10/10/2019 14h42 Agenda
*Apostilado* Diretor do Departamento de Gestão dos Sistemas de Pessoal, Vivalde Cunha Resende publicado 27/02/2019 18h44 Agenda
*Apostilado*Diretor do Departamento de Órgãos Extintos, Simião Estelita Sá de Oliveira publicado 27/02/2019 18h16 Agenda
*Diretora de Programa Substituta de 02/07 a 03/10, Flávia Aparecida de Souza Agatti publicado 08/08/2019 12h53 Agenda
*Exonerada dia 07/11/2019* Diretora do Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas, Flávia Nasser Goulart publicado 27/02/2019 18h23 Agenda
*Exonerada no dia 01/08/2019* Diretora de programa, Natasha Torres Gil Nunes publicado 11/02/2019 15h05 Agenda
*Exonerada no dia 01/08/2019* Diretora de Administração e Logística, Silvia de Sousa Barbosa publicado 10/01/2019 18h50 Agenda
*Exonerada no dia 01/10/2019* Diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoal, Neleide Ábila publicado 27/02/2019 18h46 Agenda
*Exonerada no dia 02/05/2019* Procuradora-Geral Adjunta da Consultoria Fiscal e Financeira, Ana Paula Lima Vieira Bittencourt publicado 08/01/2019 18h38 Agenda
*Exonerada no dia 07/11/2019* Diretora de Programa, Sávia Maria Leite Rodrigues publicado 17/04/2019 15h39 Agenda
*Exonerada no dia 07/11/2019* Diretora de Programa, Vanessa Rahal Canado publicado 08/05/2019 17h13 Agenda
*Exonerada no dia 09/07/2019* Diretora de Gestão de Pessoas, Danielle Santos de Souza Calazans publicado 10/01/2019 18h45 Agenda
*Exonerada no dia 12/04/2019* Diretora de Programas, Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos publicado 01/02/2019 15h12 Agenda
*Exonerada no dia 12/09/2019* Subsecretária da Indústria, Talita Tormin Saito publicado 11/02/2019 15h50 Agenda
*Exonerada no dia 17/02/2020* Diretora de Programa, Marina Helena Cunha Pereira Santos publicado 16/04/2019 16h05 Agenda
*Exonerada no dia 18/09/2019* Diretora de Programa, Juliana Natrielli Medeiros Ribeiro dos Santos publicado 12/03/2019 17h48 Agenda
*Exonerada no dia 20/09/2019* Diretora de Central de Compras, Virginia Bracarense Lopes publicado 20/02/2019 19h57 Agenda
*Exonerada no dia 24/01/2019* Assessora Especial, Ana Paula Lindgren Alves Repezza publicado 22/02/2019 16h48 Agenda
*Exonerada no dia 26/07/2019* Diretora do Departamento de Transferências Voluntárias, Deborah Virginia Macedo Aroxa publicado 20/02/2019 19h57 Agenda
*Exonerada no dia 31/01/2020* Subsecretária de Financiamento ao Comércio Exterior , Ludmila Vidigal Silva publicado 11/02/2019 12h37 Agenda
*Exonerada* Diretora do Departamento do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Maria Suely Felippe Barrozo Lopes publicado 06/02/2019 21h39 Agenda
*exonerado dia 11/12/2019* Diretor de Programa, Idalício de Jesus Silva publicado 03/10/2019 14h46 Agenda
*Exonerado em 12/09/2019* Secretário Especial da Receita Federal, Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque publicado 03/01/2019 19h36 Agenda
*Exonerado em 25/04/2019* Diretor do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio publicado 27/02/2019 18h43 Agenda
*Exonerado em 29/01/2019* Secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Fernando Antônio Ribeiro Soares publicado 11/01/2019 15h04 Agenda
*Exonerado no dia 01/08/2019* Diretor de Programa, Ricardo Wiering de Barros publicado 06/05/2019 15h42 Agenda
*Exonerado no dia 02/03/2020* Diretor do Departamento de Sistemas e Informações Gerenciais, Vivalde Cunha Resende publicado 17/12/2019 17h38 Agenda